Hanes ariannol CONGRESBURY COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1015403
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.30k | £120.96k | £122.34k | £124.04k | £155.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.43k | £116.89k | £112.98k | £125.06k | £152.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £98.57k | £94.65k | £98.68k | N/A | £74.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.