ymddiriedolwyr GRANGE AND DISTRICT NATURAL HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1015512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Peter Woodhead | Cadeirydd | 24 January 2020 |
|
|
||||
Janet Maynard | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
John Adams | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Pamela Wilson | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Ann Roberts | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH DOROTHY ANDERSON | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
||||
ROSALIE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
||||
MADELINE ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 06 April 2016 |
|
|
||||
Roger George Handley | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.