Hanes ariannol THE WORSHIPFUL COMPANY OF FURNITURE MAKERS' CHARITABLE FUNDS INCORPORATING THE FURNISHING TRADES BENEVOLENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1015519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £751.13k | £735.19k | £409.90k | £793.30k | £668.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.20m | £1.16m | £949.46k | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £107.34k | £180.40k | N/A | £283.73k | £131.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £175.96k | £322.59k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £368.32k | £138.24k | N/A | £319.62k | £348.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £96.13k | £93.80k | N/A | £83.45k | £82.82k | |
|
Incwm - Arall | £3.39k | £165 | N/A | £106.50k | £105.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £56.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £855.44k | £838.06k | N/A | £672.55k | £905.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £339.71k | £365.90k | N/A | £276.90k | £357.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.07k | £67.75k | N/A | £55.77k | £68.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £37.51k | £38.12k | N/A | £11.99k | £21.64k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £39.81k | £29.22k | N/A | £25.12k | £26.64k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.