ymddiriedolwyr PLYMOUTH PROPRIETARY LIBRARY
Rhif yr elusen: 1015700
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATHER GREGORY CARPENTER | Cadeirydd | 25 June 2015 |
|
|||||
Susan Elizabeth Bartlett | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
Elaine Audrey Henderson | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Peter Smerdon | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
Mary Paterson | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
||||
Sandra Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 21 June 2015 |
|
|
||||
Camilla Blackman | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.