ymddiriedolwyr LINCOLNSHIRE NORTH FEDERATION OF WOMENS INSTITUTES
Rhif yr elusen: 1015949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Borman | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Barbara Young | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Janet Harrison | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Paula Burrett | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
JEAN BURGESS | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
DIANNE TUCKETT | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Sara Carter | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||
SUE BRADLEY | Ymddiriedolwr | 02 May 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.