Hanes ariannol MARKET WEIGHTON COMMUNITY HALL
Rhif yr elusen: 1016040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.57k | £25.56k | £54.00k | £51.98k | £56.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.72k | £29.74k | £18.00k | £27.03k | £48.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £753 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £994 | £51.00k | £1.10k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.