ymddiriedolwyr HACKLETON PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1016388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH LUCAS | Cadeirydd | 03 February 2012 |
|
|
||||
Sophie Norville | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Marie Clayton | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Claire Bradshaw | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Kelly Hutton | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|||||
Olivia Bray | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Jessica Ann Brazier Mrs | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Joanne Coolen | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.