ymddiriedolwyr GREAT BROUGHTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1016466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN LESLIE DAVIES | Cadeirydd |
|
||||||
Noelle Margaret Darwent | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Dr Cathy Williamson | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Susan Wilmot | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Naomi Gate | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Alison Gallafant | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
Geoffrey Taylor | Ymddiriedolwr | 19 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.