ymddiriedolwyr CRINGLEFORD WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1016909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Kiggins | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Dean Mrs | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Marianne Reilly | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Margaret Gladman | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Margaret Gordon | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH BARNES | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|||||
SHEILA COE | Ymddiriedolwr | 17 April 2012 |
|
|
||||
HELEN SMITH | Ymddiriedolwr | 17 April 2012 |
|
|
||||
BERYL MADELINE CATCHPOLE | Ymddiriedolwr | 16 April 2012 |
|
|
||||
ALFREDA JILL HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.