ymddiriedolwyr FRIENDS OF JOHN BALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1017014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APARAJITA BOSE | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Debbie Bowen | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Richard Ferraris | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Pany Boulyaphol | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Janis Gidley | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Annie Mounsey | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.