ymddiriedolwyr CRAYFORD WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1017084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA AMELIA LEWIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Elsie Mclean | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Edith Helen Banks | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Janet Lazell | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
LILIAN CONNOR | Ymddiriedolwr | 04 June 2015 |
|
|
||||
Jean Atkins | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
Carol Doody | Ymddiriedolwr | 27 July 2014 |
|
|
||||
Gloria Thompson | Ymddiriedolwr | 27 July 2014 |
|
|
||||
PATRICIA ANN NODING | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
REGINE MILKINS | Ymddiriedolwr | 05 June 2012 |
|
|
||||
DOREEN EVA ARMSTRONG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.