ymddiriedolwyr CHESTERFIELD GROUP OF ADVANCED MOTORISTS OR MOTORCYCLISTS
Rhif yr elusen: 1017471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIC BOOTH | Cadeirydd | 29 April 2013 |
|
|
||||
John Broughton | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|||||
Thomas Thorpe | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Paul Daley | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Richard Pearce | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Robert Cox | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Kathy Beninati | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
Roger Bates | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||
JEFFREY SNAPE | Ymddiriedolwr | 18 February 1993 |
|
|
||||
MAYNARD STEPHENS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.