Hanes ariannol MILE END NURSERY AND PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1017480
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.67k | £110.13k | £83.99k | £100.74k | £93.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.37k | £109.29k | £112.57k | £107.60k | £94.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £85.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £83.99k | £91.37k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.