Hanes ariannol SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS EUROPE LIMITED
Rhif yr elusen: 1017482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79m | £4.48m | £1.83m | £1.02m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17m | £3.41m | £2.13m | £3.20m | £2.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £83.71k | £2.51m | £56.60k | £43.85k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.52m | £1.84m | £685.05k | £631.20k | £2.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £178.81k | £127.28k | £0 | £19 | £41 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.09m | £348.01k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.07m | £3.32m | £2.01m | £3.12m | £2.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £106.76k | £94.11k | £122.12k | £76.05k | £105.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £21.44k | £6.38k | £5.93k | £1.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.