ymddiriedolwyr Lincolnshire and Nottinghamshire Air Ambulance Charity
Rhif yr elusen: 1017501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Secker | Cadeirydd | 27 January 2015 |
|
|
||||
Dr Richard Alan Hughes | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Steve Marlor | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Clarke | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Louise Watts | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
gordon parsons | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
NIGEL WINKETT | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Alan Davies | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Lucie Briggs | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.