Hanes ariannol CAMBRIDGE S O F A
Rhif yr elusen: 1017524
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/05/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.66k | £104.59k | £98.61k | £101.79k | £178.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.63k | £110.82k | £108.85k | £103.23k | £122.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.