Hanes ariannol GREENACRES COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1017907
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.25k | £98.82k | £148.24k | £126.24k | £228.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.95k | £102.44k | £131.76k | £113.64k | £126.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £4.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £31.67k | £27.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.