Hanes ariannol THORNBERRY ANIMAL SANCTUARY
Rhif yr elusen: 1018048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £313.05k | £646.30k | £526.02k | £966.73k | £779.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £338.16k | £428.20k | £444.67k | £570.09k | £644.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £397.53k | £239.60k | £573.38k | £399.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £173.11k | £201.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £110.36k | £206.63k | £89.73k | £127.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £679 | £487 | £29 | £466 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £137.73k | £79.30k | £130.49k | £51.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £311.66k | £139.26k | £440.22k | £238.55k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £414.41k | £437.43k | £561.23k | £624.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £6.16k | £7.25k | £8.87k | £19.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.63k | £13.27k | £15.42k | £14.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £7.63k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.