Hanes ariannol ALWALTON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1018369
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50k | £697 | £1.29k | £1.23k | £830 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48k | £975 | £1.20k | £1.48k | £1.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.