Hanes ariannol SUSTAIN: THE ALLIANCE FOR BETTER FOOD & FARMING
Rhif yr elusen: 1018643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.56m | £2.57m | £1.57m | £1.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.51m | £2.24m | £1.47m | £1.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £98.35k | £94.32k | £68.00k | £168.39k | £49.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £127.11k | £128.72k | £72.04k | £50.00k | £43.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £1.42m | £2.50m | £1.52m | £1.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.25k | £3.46k | £1.26k | £670 | £4.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.28m | £1.49m | £2.23m | £1.45m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.28k | £16.54k | £8.49k | £18.09k | £18.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.40k | £0 | £7.80k | £0 | £8.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £285.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.