ymddiriedolwyr RELATE (MILTON KEYNES)
Rhif yr elusen: 1018848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH LEWINGTON | Cadeirydd | 28 November 2019 |
|
|
||||
Daanish Aslam | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Hazel May Moore | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Hilary Williams | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas Lee Axtell | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Dr Volker Patent | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Emily Sarah Pope | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Bharatkumar Miangar | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Charlotte Ann Walsh | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.