Hanes ariannol GLEBE HOUSE (CHARNWOOD) LIMITED
Rhif yr elusen: 1018920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.03m | £837.61k | £968.38k | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £903.22k | £896.01k | £1.04m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £650.14k | £591.05k | £406.19k | £494.65k | £583.71k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | £216.96k | £3.00k | £36.70k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.49k | £1.79k | £1.24k | £87.24k | £38.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.04k | £396 | £1.83k | £1.79k | £9.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.02m | £833.05k | £877.11k | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.36k | £4.55k | £1.50k | £2.25k | £5.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £891.13k | £893.12k | £1.04m | £1.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.13k | £12.09k | £2.89k | £3.23k | £3.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.85k | £3.76k | £7.20k | £6.68k | £6.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.25k | £10.68k | £1.56k | £1.85k | £1.74k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.