Hanes ariannol NORTHERN CONSORTIUM
Rhif yr elusen: 1018979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.42m | £5.10m | £4.97m | £5.88m | £6.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.44m | £4.71m | £4.74m | £5.46m | £6.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £4.94m | £0 | £6.54m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £5.83m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.96k | £21.54k | £3.81k | £1.80k | £23.29k | |
|
Incwm - Arall | £4.40m | £5.08m | £29.11k | £50.85k | £35.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.44m | £4.71m | £4.74m | £5.46m | £6.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.90k | £56.84k | £73.23k | £83.98k | £87.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £20.00k | £70.00k | £70.00k | £36.38k | £135.67k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.