Hanes ariannol PORTSMOUTH HISTORIC DOCKYARD
Rhif yr elusen: 1019005
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £1.43m | £1.63m | £2.44m | £2.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £1.50m | £1.63m | £2.27m | £2.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £32.40k | £37.52k | £22.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £396.52k | £320.28k | £334.50k | £451.86k | £432.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £902.74k | £1.09m | £1.23m | £1.92m | £1.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £300 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £27.11k | £20.90k | £35.64k | £32.82k | £40.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.26m | £1.33m | £1.94m | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.62k | £14.16k | £63.57k | £88.11k | £127.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.