ymddiriedolwyr MARYLEBONE CRICKET CLUB FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1019171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTIN PHILIP MARSDEN | Cadeirydd | 01 December 2023 |
|
|||||||||||||||
Christopher Rogers | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||||||||||||
Rohan Kapadia | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||||||||||||
Matthew Fleming | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||||||
Mehmooda Duke | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||||||||||||
Clare Joanne Connor | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||||||||||||
Charlotte Appleyard | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||||||||||||
Varun Chandra | Ymddiriedolwr | 30 December 2019 |
|
|
||||||||||||||
Matthew Kirkby | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||||||||||||
Daniel Peltz | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|||||||||||||||
Dr Samir Pathak | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.