ymddiriedolwyr EARL SOHAM WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1019211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eunice Paterson | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Caroline Carr | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Gail Beckwith | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Rosemary Western | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Christine Dooley | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Jenny Tyson | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Daphne Dale | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
||||
ELERI WHITHAM | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
||||
WENDY HEATH | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|||||
MRS JENNY PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.