Hanes ariannol SHIPDHAM PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1019292
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.12k | £48.85k | £62.81k | £75.01k | £80.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.90k | £54.96k | £57.64k | £68.33k | £74.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.72k | £35.28k | N/A | £64.57k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £3.78k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.