Hanes ariannol WIDEY COURT PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1019702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.66k | £124.78k | £129.35k | £144.35k | £133.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.71k | £108.17k | £130.21k | £144.75k | £140.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £83.06k | N/A | N/A | N/A | £107.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £56.75k | £100.43k | £112.10k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.