ymddiriedolwyr DIDCOT ABINGDON AND WANTAGE TALKING NEWSPAPER
Rhif yr elusen: 1019718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Barbara Knowles | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Christine Ada Stemp | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Ufuk Mustafa Yilmaz | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Lynn Theresa Shepherd | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Lesley Karen Hughes | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
John David Marshall | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
Brian Craig Stewart | Ymddiriedolwr | 23 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.