ymddiriedolwyr COWES TOWN WATERFRONT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1019760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Timothy Elsom | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Anthony Francis Charles Lucas | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Michael Charles Shepherd | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Julian Timothy James | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||
JEREMY NIGEL DALE | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|||||
Michael Gordon Scott Greville | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Ross Peter Owen | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Louise Riley | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.