ymddiriedolwyr RAW MATERIAL MUSIC AND MEDIA EDUCATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1020066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Louise Mills | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Yomi Sode | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|
||||
Shereen Jasmin Phillips | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|
||||
Titania Altius | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|||||
Alexandra Elizabeth Ritchie | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Gillian Wendy Smith | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Shepa Begum Choudhry | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Jide Ashimi | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Sacha Natalie Denton | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.