Hanes ariannol MISSING PEOPLE LIMITED
Rhif yr elusen: 1020419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.67m | £3.72m | £3.48m | £3.64m | £3.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.50m | £3.81m | £3.22m | £3.15m | £3.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £207.00k | £695.43k | £697.29k | £191.26k | £669.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £456.00k | N/A | N/A | £191.26k | £187.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.43m | £3.45m | £3.18m | £3.32m | £3.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £231.19k | £256.59k | £291.93k | £323.18k | £375.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.93k | £9.03k | £6.04k | £3.48k | £16.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £75.33k | £17.72k | £23.51k | £10.59k | £38.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.93m | £3.23m | £2.72m | £2.54m | £2.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £573.29k | £588.25k | £508.72k | £613.80k | £647.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.11k | £50.57k | £40.63k | £40.70k | £44.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.