ymddiriedolwyr MISSING PEOPLE LIMITED
Rhif yr elusen: 1020419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Walker | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|||||
Dr Anindita Sarkar | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|||||
Rachel Murphy | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Louise Lloyd | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Vijay Samtani | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Caroline Rachel Rawes | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Nunziatina Rosenow | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Fraser McKay | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Paul Victor Boughton | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Samuel Kenneth Waterfall | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Sarah Godwin | Ymddiriedolwr | 03 February 2015 |
|
|
||||
Justin McLaren | Ymddiriedolwr | 03 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.