Hanes ariannol CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION
Rhif yr elusen: 1020558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.01m | £1.29m | £1.74m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.30m | £876.17k | £1.13m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.11m | £970.15k | £1.22m | £1.67m | £2.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.08k | £3.01k | £1.62k | £1.00k | £2.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.97k | £16.64k | £16.10k | £18.71k | £12.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.56k | £22.68k | £51.03k | £44.67k | £71.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £485.41k | £320.55k | £429.45k | £516.18k | £404.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £1.29m | £861.67k | £1.10m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £7.57k | £14.50k | £17.86k | £23.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.83k | £9.90k | £13.89k | £10.41k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £308.64k | £481.48k | £511.21k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £7.57k | £14.28k | £17.65k | £23.97k | |
|
Gwariant - Arall | £6.11k | £0 | £0 | £3.95k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.