ymddiriedolwyr CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION
Rhif yr elusen: 1020558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jonathan Basten | Cadeirydd | 28 June 2014 |
|
|
||||
Ivor John Southgate | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Mark Donald Whittaker | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|||||
Paul Nicholas Boyd | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
||||
MICHAEL DAVID HARRISON | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|
||||
Dafydd Jenkins | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
Jeremy Victor Robert Morgan | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
Jonathan Mathias | Ymddiriedolwr | 27 June 2015 |
|
|
||||
Marc Bilton | Ymddiriedolwr | 13 September 2014 |
|
|
||||
STEVEN ANTHONY JEFFERIES | Ymddiriedolwr | 05 July 2011 |
|
|
||||
MICHAEL HARRY GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.