ymddiriedolwyr HEDGE END WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1020636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL BURROWS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sue Dore | Ymddiriedolwr | 19 August 2023 |
|
|
||||
Daphne Dimmick | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Linda Turner | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Carol Ann Ellis | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
VANDA NOWAK | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
MAUREEN HALL | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
SALLY BRITTAIN | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||
EILEEN SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.