ymddiriedolwyr EAST FARNDON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1020827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Hodgetts | Cadeirydd | 07 April 2022 |
|
|
||||
John Duke | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Carly Jeanneret | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Jessica Oakden | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Samantha Beesley | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Anthea Bartram | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Rose O'Connor | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|||||
Teresa White | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Laurel Curtis Mrs | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Joanna Shaw | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Paul Jeanneret | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.