Hanes ariannol WITNESHAM AREA PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1020851
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.36k | £27.24k | £34.78k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.65k | £26.96k | £35.36k | £12.89k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £22.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £1.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.