Hanes ariannol ABERCRAF WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1021163
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13k | £934 | £1.12k | £1.08k | £974 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19k | £974 | £1.32k | £1.23k | £1.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.