ymddiriedolwyr HARRIETSHAM PLAYGROUP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1021287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Johnson | Cadeirydd | 06 October 2021 |
|
|||||
Chloe Hannon | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Sophie Arthurs | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||
Charlee Guy | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|||||
Willow Burford | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|||||
Suzanna Gamwell | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.