ymddiriedolwyr HILLTOP WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1021487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Turnbull | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Susan Quin | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Marion Staiano | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Valerie Milne | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Christina Anne Shea | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
ANN HILARY MARSH | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Jill Denise Burton | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
MARY DEACON | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.