ymddiriedolwyr CHELTENHAM DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1021577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Francis Cronk | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
PETER JOHN AYLOTT | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||
Philip Andrew Horsfield | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
David George Hall | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
ANN Beatrice Dorothy HASELER | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|||||
Wendy Binks | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
Sarah Ann Hick | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
GODFREY TARLING | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
||||
PATRICIA ANN HOPES | Ymddiriedolwr | 01 August 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.