Hanes ariannol BRATHAY TRUST
Rhif yr elusen: 1021586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.30m | £4.86m | £3.73m | £5.07m | £5.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.03m | £5.16m | £3.88m | £4.97m | £5.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £429.27k | £177.30k | £110.00k | £427.00k | £313.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.71k | £24.36k | £999.00k | £131.45k | £127.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.23m | £914.00k | £2.15m | £1.08m | £999.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £616.00k | £670.00k | £403.00k | £1.03m | £850.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.43m | £3.25m | £1.16m | £2.95m | £3.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.00k | £27.00k | £19.00k | £16.00k | £19.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.68m | £4.82m | £3.75m | £4.55m | £5.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £335.00k | £321.00k | £131.00k | £409.00k | £552.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.00k | £35.00k | £20.00k | £33.00k | £46.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.00k | £6.00k | £0 | £8.00k | £11.00k | |
|
Gwariant - Arall | £13.00k | £12.00k | £4.00k | £11.00k | £12.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.