Hanes ariannol ARROW WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1022017
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2004 | 31/10/2005 | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £850 | £692 | £768 | £983 | £869 | |
|
Cyfanswm gwariant | £850 | £774 | £681 | £929 | £1.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.