ymddiriedolwyr BAYSTON HILL WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1022037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Peel | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Wain | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Angela Smith | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Susan Margaret Roberts | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Susan Margaret Williams | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Christine Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Christine Lindsay Jones | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Christine Joy Greaves | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
DIANE MARY HOPWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.