ymddiriedolwyr CARING AND SHARING ASSOCIATION EAST SUSSEX
Rhif yr elusen: 1022122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS JAMES | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Holly Stevenson | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
Michael Jones | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|
||||
Julia Maling | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE READE | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
REV HUGH MARTIN MOSELEY BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIET MARY LYON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA VICTORIA SUSAN HAWKSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.