ymddiriedolwyr SILVERTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1022138
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILL BARRETT | Cadeirydd | 15 March 2012 |
|
|
||||
David John Morris | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Patricia Mary Jones | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Ceri Busby | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Ann Wigginton | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
JOHN BARRETT | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
|||||
RACHEL ELIZABETH HOOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.