ymddiriedolwyr LONG SUTTON & SOUTH WARNBOROUGH WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1022183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Kerr | Cadeirydd | 08 October 2020 |
|
|
||||
Beverley Lane | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Jennifer Dawes | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Christine Anne Roberts | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Judith Howard | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Diana Willams | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
ANNETTE NEWTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.