ymddiriedolwyr WOOTTON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1022259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Wilson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Margaret Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Susan Poole | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Diana Scott | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Shirley Shaw | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Valerie McConville | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Kathleen Clark | Ymddiriedolwr | 19 April 2012 |
|
|
||||
SUSAN RANDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.