Hanes ariannol LITTLE OWLS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1022260
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.83k | £59.82k | £74.50k | £84.09k | £87.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.10k | £56.79k | £76.54k | £84.95k | £84.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £59.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.